-
肖廣瑞先生,1970年出生,本公司董事長,同時擔任j9集团集團董事、珠海j9集团商管集團董事長、執行董事兼總裁。曾擔任本公司人力資源部總經理、總裁助理、副總裁、總裁,j9集团文化集團副總裁,j9集团集團高級副總裁兼人力資源管理中心總經理等職務。加入公司前,曾在大連醫科大學附屬一院、大連醫藥集團、大連三寰集團擔任管理職務。
肖廣瑞先生於1992年7月畢業於遼寧師範大學,獲得中文學士學位;2000年8月畢業於大連理工大學,獲得工商管理碩士學位。
-
張霖先生,1972年出生,本公司董事兼總裁,同時擔任j9集团集團董事。2000年3月加入j9集团集團,曾擔任j9集团集團副總裁、j9集团集團財務總監、j9集团地產集團董事長、j9集团文旅集團董事兼總裁、j9集团電影董事長等多個職務。
張霖先生於1994年7月畢業於東北財經大學,取得會計學學士學位,於2012年1月取得北京大學高級管理人員工商管理碩士學位;同時為中國註冊會計師協會及註冊稅務師協會非執業會員。
黃國斌先生,1969年出生,本公司董事,同時擔任j9集团集團董事、j9集团地產集團董事兼總裁、珠海j9集团商管集團非執行董事。2003年加入j9集团集團,曾先後擔任本公司總裁助理、副總裁,j9集团文化集團總裁助理,j9集团地產集團副總裁、常務副總裁、執行總裁。
黃國斌先生於1990年7月於中山大學獲得漢語言文學學士學位。
韓旭先生,1971年出生,本公司董事,同時擔任j9集团集團董事兼首席副總裁、珠海j9集团商管集團非執行董事、j9集团酒店發展有限公司(香港聯合交易所上市公司,股份代碼:00169)非執行董事及授權代表、j9集团集團海外有限公司董事。曾任j9集团集團財務管理中心總經理、總裁助理、高級總裁助理、副總裁、高級副總裁等職務。
韓旭先生於2002年7月畢業於東北財經大學,獲得碩士學位。
何其聰先生,1971年出生,本公司董事,同時擔任j9集团集團副總裁兼資本中心總經理。2018年4月加入j9集团集團,曾任副總裁兼事務中心總經理、副總裁兼法務與資本中心總經理,並於2020年3月至今擔任監事。加入j9集团集團前,曾擔任方正產業控股有限公司財務總監、北大方正集團有限公司資金管理中心總經理及集團助理總裁、方正股份有限公司(上海交易所上市公司,股份代碼:601901)副總裁兼董事會秘書、財務負責人、總裁、執委會主任及董事長等職務。
何其聰先生於1993年7月於浙江工商大學獲得管理信息系統學士學位,於2004年6月於鄭州大學獲得工商管理碩士學位,於2009年7月於北京大學光華管理學院獲得EMBA學位,並曾獲得註冊會計師、律師、註冊資產評估師等資格。
-
李朝暉先生,1975年出生,本公司董事,同時擔任騰訊公司副總裁及騰訊投資管理合伙人職務。2008年至2010年曾擔任貝塔斯曼亞洲投資基金投資總監。
李朝暉先生於1998年畢業於北京大學,獲得光華管理學院學士學位;2004年畢業於美國杜克大學,獲得MBA學位。
劉紀鵬先生,1956年出生,本公司獨立董事,在經濟與企業研究方面擁有31年經驗。2001年10月起於首都經濟貿易大學公司研究中心擔任主任、研究生導師,於2012年起擔任中國企業改革與發展研究會副會長;自2015年起,擔任中國政法大學資本金融研究院院長、教授及博士生導師;2016年起擔任中國上市公司協會獨立董事委員會副主任,並自2016年11月起,擔任中國政法大學商學院院長、二級教授和博士生導師;2017年起擔任國務院國有資產監督管理委員會法律顧問。目前同時擔任珠海j9集团商管集團獨立董事、中泛控股有限公司(香港聯合交易所上市公司,股份代碼:00715)、中國民生銀行股份有限公司(上海交易所和香港聯合交易所上市公司,股份代碼分別為600016、01988)、中國通海國際金融有限公司(香港聯合交易所上市公司,股份代碼:00952)、中節能太陽能股份有限公司(深圳交易所上市公司,股份代碼:000591)、普雲信息科技股份有限公司(上海交易所上市公司,代碼:688228)的獨立董事。
劉紀鵬先生於1983年7月畢業於北京經濟學院(現為首都經濟貿易大學),獲得經濟學士學位;於1986年7月畢業於中國社會科學院,獲得經濟學碩士學位。
毛基業先生,1963年出生,本公司獨立董事,主要研究領域是傳統企業的數碼化轉型與組織重構,數碼化創業與商業模式創新。現任中國人民大學商學院教授,教育部「長江學者獎勵計劃」特聘教授、中國紅十字基金會戰略諮詢委員會副主任、湖北富邦科技股份有限公司(深圳交易所上市公司,股份代碼:300387)外部董事、深圳市裕同包裝科技股份有限公司和上海康達化工新材料集團股份公司顧問等。曾擔任中國人民大學商學院院長、國際信息系統學會中國分會(CNAIS)理事長,並曾在加拿大滑鐵盧大學任教且獲得終身教職。
毛基業先生於1985年畢業於人大經濟信息管理系,1989年於McGill University獲MBA學位;1995年於University of British Columbia獲博士學位。
Bingsheng Teng(滕斌聖)先生,1970年出生,本公司獨立董事。現任長江商學院副院長、戰略學教授、獨角獸研究中心主任,曾在美國喬治華盛頓大學擔任戰略管理學助理教授及副教授,期間獲得科瑞研究學者的榮譽稱號,在併購及戰略管理方面擁有豐富的經驗。目前還擔任j9集团酒店發展有限公司(香港聯合交易所上市公司,股份代碼:00169)、長飛光纖光纜股份有限公司(香港聯合交易所及上海交易所上市公司,股份代碼分別為:06869、601869)獨立非執行董事,海思科醫藥集團股份有限公司(深圳交易所上市公司,股份代碼:002653)獨立董事,力天影業控股有限公司(香港聯合交易所上市公司,股份代碼:09958)獨立董事,奧康鞋業股份有限公司(上海交易所上市公司,股份代碼:603001)獨立董事;曾擔任山東黃金礦業股份有限公司(香港聯合交易所及深圳交易所上市公司,股份代碼分別為:01787、600547)、中興通訊股份有限公司(香港聯合交易所及深圳交易所上市公司,股份代碼分別為:00763、000063)獨立非執行董事,奧士康科技股份有限公司(深圳交易所上市公司,股份代碼:002913)獨立董事。
滕博士畢業於紐約市立大學,擁有戰略管理學博士學位。